VIDAL VALLS MARC
Informe ejecutivo de VIDAL VALLS MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIDAL VALLS MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RANGALI INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 08/07/2011 |
VINCULACIONES DE VIDAL VALLS MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL VALLS MARC
Empresa: MARIN BLAU PROMOTORA SL
Liquidador
- Vidal Valls Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33700 , F 15, S 8, H B 234668, I/A 7 (03/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-08
Empresa: MARIN BLAU PROMOTORA SL
Administrador Unico
Liquidador
- Vidal Valls Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33700 , F 15, S 8, H B 234668, I/A 7 (03/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-08
Empresa: MARIN BLAU PROMOTORA SL
Apoderado Solidario
- Vidal Valls Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33700 , F 15, S 8, H B 234668, I/A 6 (17/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-08
Empresa: MARIN BLAU PROMOTORA SL
Administrador
- Vidal Valls Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33700 , F 14, S 8, H B 234668, I/A 4 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-08
Empresa: SABESAI INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Vidal Valls Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42497 , F 84, S 8, H B 407496, I/A 2 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-08
Información de VIDAL VALLS MARC
Mostramos los datos de VIDAL VALLS MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL VALLS MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos