VIDAL RODRIGUEZ MARIA
Informe ejecutivo de VIDAL RODRIGUEZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIDAL RODRIGUEZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS Y DESTILERIAS VIDAL SL | Secretario | 26/02/2024 | |
BODEGAS Y DESTILERIAS VIDAL SL | Consejero | 26/02/2024 |
VINCULACIONES DE VIDAL RODRIGUEZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL RODRIGUEZ MARIA
Empresa: L'OBRADOR D'ORIOL ROSSELL SL
Administrador Solidario
- Rossell Santacana Oriol
- Vidal Rodriguez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 34681, I/A 3 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-43
Empresa: BODEGAS Y DESTILERIAS VIDAL SL
Consejero
- Jordan Vidal Joaquin
- Jordan Vidal Manuel Miguel
- Vidal Pontones Miguel
- Vidal Rodriguez Maria
Presidente
Secretario
- Vidal Rodriguez Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1237, L 800, F 10, S 8, H CS 3369, I/A 28 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-12
Empresa: BODEGAS Y DESTILERIAS VIDAL SL
Consejero
- Jordan Vidal Joaquin
- Jordan Vidal Manuel Miguel
- Vidal Pontones Miguel
- Vidal Rodriguez Maria
Presidente
Secretario
- Vidal Rodriguez Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132, L 696, F 84, S 8, H CS 3369, I/A 27 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-12
Empresa: BODEGAS Y DESTILERIAS VIDAL SL
Consejero
- Jordan Bielsa Joaquin
- Jordan Vidal Joaquin
- Vidal Pontones Miguel
- Vidal Rodriguez Maria
Presidente
Secretario
- Vidal Rodriguez Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 555, L 177, F 193, S 8, H CS 3369, I/A 11 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-12
Información de VIDAL RODRIGUEZ MARIA
Mostramos los datos de VIDAL RODRIGUEZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL RODRIGUEZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos