VIDAL RICO MARIA JOSE
Informe ejecutivo de VIDAL RICO MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VIDAL RICO MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J.R. VIDAL RICO SL | Administrador Unico | 11/08/2020 | |
PEMARASA INTERMEDIACIONES SL | Socio Unico | 02/12/2009 | |
PEMARASA INTERMEDIACIONES SL | Administrador Unico | 02/12/2009 |
VINCULACIONES DE VIDAL RICO MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL RICO MARIA JOSE
Empresa: J.R. VIDAL RICO SA
Administrador Unico
- Vidal Rico Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4151 , F 178, S 8, H A 18177, I/A 14 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-03
Empresa: J.R. VIDAL RICO SA
Consejero Delegado
- Vidal Rico Maria Jose
Consejero
- Vidal Rico Amparo
- Vidal Rico Maria Jose
Presidente
- Vidal Rico Maria Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4151 , F 178, S 8, H A 18177, I/A 14 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-03
Empresa: J.R. VIDAL RICO SA
Consejero
- Perez Navarro Maria Jose
- Perez Navarro Milagros Isabel
- Vidal Rico Maria Jose
Presidente
- Vidal Rico Maria Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4151 , F 178, S 8, H A 18177, I/A 12 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-03
Empresa: J.R. VIDAL RICO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4151 , F 178, S 8, H A 18177, I/A 12 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-03
Empresa: J.R. VIDAL RICO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4151 , F 178, S 8, H A 18177, I/A 12 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-03
Empresa: J.R. VIDAL RICO SA
Consejero
- Perez Navarro Milagros Isabel
- Vidal Rico Maria Jose
- Vidal Rico Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 200, S 8, H A 18177, I/A 10 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-03
Empresa: J.R. VIDAL RICO SA
Consejero Delegado
- Vidal Rico Maria Jose
Consejero
Presidente
- Vidal Rico Maria Jose
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 200, S 8, H A 18177, I/A 10 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-03
Empresa: J.R. VIDAL RICO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Vidal Rico Maria Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 200, S 8, H A 18177, I/A 10 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-03
Empresa: J.R. VIDAL RICO SA
Consejero
- Perez Guerrero Vicente
- Perez Navarro Milagros Isabel
- Vidal Rico Maria Jose
- Vidal Rico Pascual
Presidente
Secretario
- Vidal Rico Maria Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 200, S 8, H A 18177, I/A 8 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-03
Empresa: PEMARASA INTERMEDIACIONES SL
Administrador Unico
- Vidal Rico Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3416 , F 72, S 8, H A 119326, I/A 1 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-03
VER MAS ACTOS
Información de VIDAL RICO MARIA JOSE
Mostramos los datos de VIDAL RICO MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL RICO MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos