VIDAL MUGA ALBERTO
Informe ejecutivo de VIDAL MUGA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VIDAL MUGA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL DE ACABADOS SA | Consejero | 18/12/2023 | |
INMOBILIARIA PUERTO DE VEGA SA | Secretario | 21/10/2021 | |
INMOBILIARIA PUERTO DE VEGA SA | Consejero | 21/10/2021 | |
INDUSTRIAS DE ASTILLERO SA | Presidente | 16/10/2019 | |
INDUSTRIAS DE ASTILLERO SA | Consejero | 16/10/2019 | |
INDUSTRIA DE ASTILLEROS Y SERVICIOS AUXILIARES SA | Secretario | 15/10/2019 | |
INDUSTRIA DE ASTILLEROS Y SERVICIOS AUXILIARES SA | Consejero | 15/10/2019 | |
INVERSIONES SILVEIRA VIDAL SL | Consejero | 07/11/2018 | |
GARCIA & MUGA INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 29/03/2012 | |
INDUSTRIAL DE ACABADOS SA | Apoderado | 18/02/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VIDAL MUGA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL MUGA ALBERTO
Empresa: INDUSTRIAL DE ACABADOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Silveira Rey Jorge Leopoldo
- Vidal Garcia Maria Victoria
- Vidal Muga Alberto
- Vidal Muga Sergio Andres
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 98, S 8, H AS 6645, I/A 87 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-33
Empresa: INDUSTRIAL DE ACABADOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Silveira Rey Jorge Leopoldo
- Vidal Garcia Maria Victoria
- Vidal Muga Alberto
- Vidal Muga Sergio Andres
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 98, S 8, H AS 6645, I/A 87 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-33
Empresa: INMOBILIARIA PUERTO DE VEGA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Vidal Garcia Maria Del Mar
- Vidal Garcia Maria Victoria
- Vidal Muga Alberto
- Vidal Muga Sergio Andres
Presidente
Secretario
- Vidal Muga Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1405 , F 38, S 8, H AS 6440, I/A 22 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-33
Empresa: INMOBILIARIA PUERTO DE VEGA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Vidal Garcia Maria Del Mar
- Vidal Garcia Maria Victoria
- Vidal Muga Alberto
- Vidal Muga Sergio Andres
Presidente
Secretario
- Vidal Muga Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1405 , F 38, S 8, H AS 6440, I/A 22 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-33
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Silveira Rey Jorge Leopoldo
- Vidal Garcia Maria Victoria
- Vidal Muga Alberto
- Vidal Muga Sergio Andres
Presidente
Secretario
- Vidal Muga Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 215, S 8, H C 9430, I/A 9 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-15
Empresa: INDUSTRIAS DE ASTILLERO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Silveira Rey Jorge Leopoldo
- Vidal Garcia Maria Victoria
- Vidal Muga Alberto
- Vidal Muga Sergio Andres
Presidente
- Vidal Garcia Maria Victoria
- Vidal Muga Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 201, S 8, H C 7111, I/A 7 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-15
Empresa: INDUSTRIAL DE ACABADOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Silveira Rey Jorge Leopoldo
- Vidal Garcia Maria Victoria
- Vidal Muga Alberto
- Vidal Muga Sergio Andres
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 96, S 8, H AS 6645, I/A 80 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-33
Empresa: INDUSTRIAL DE ACABADOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 96, S 8, H AS 6645, I/A 80 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-33
Empresa: INVERSIONES SILVEIRA VIDAL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Silveira Rey Jorge Leopoldo
- Vidal Garcia Maria Victoria
- Vidal Muga Alberto
- Vidal Muga Sergio Andres
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3667 , F 70, S 8, H C 57629, I/A 1 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-15
Empresa: INDUSTRIAL DE ACABADOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 25, S 8, H AS 6645, I/A 74 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-33
VER MAS ACTOS
Información de VIDAL MUGA ALBERTO
Mostramos los datos de VIDAL MUGA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL MUGA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos