VIDAL MARTINEZ ANA
Informe ejecutivo de VIDAL MARTINEZ ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIDAL MARTINEZ ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAAREMA INVERSIONES SA | Secretario No Consejero | 06/11/2017 | 21/11/2018 |
SAAREMA SOCIEDAD PROMOTORA DE CENTROS RESIDENCIALES SL | Secretario No Consejero | 13/11/2017 | 08/11/2018 |
VINCULACIONES DE VIDAL MARTINEZ ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL MARTINEZ ANA
Empresa: SAAREMA INVERSIONES SA
Secretario No Consejero
- Vidal Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38326 , F 210, S 8, H M 79842, I/A 73 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
Secretario No Consejero
- Vidal Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31595 , F 155, S 8, H M 422207, I/A 33 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-28
Secretario No Consejero
- Vidal Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31595 , F 154, S 8, H M 422207, I/A 28 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-28
Empresa: SAAREMA INVERSIONES SA
Secretario No Consejero
- Vidal Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20898 , F 199, S 8, H M 79842, I/A 69 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-28
Información de VIDAL MARTINEZ ANA
Mostramos los datos de VIDAL MARTINEZ ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL MARTINEZ ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos