VIDAL MARIÑO ANGEL MANUEL
Informe ejecutivo de VIDAL MARIÑO ANGEL MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIDAL MARIÑO ANGEL MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRAGADOS VIDAL SLL | Administrador Unico | 01/09/2015 |
VINCULACIONES DE VIDAL MARIÑO ANGEL MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL MARIÑO ANGEL MANUEL
Empresa: VIAJES BARRAÑA SL
Administrador Unico
- Vidal Mariño Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 216, S 8, H SC 9838, I/A 13 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-15
Empresa: VIAJES BARRAÑA SL
Administrador Unico
- Vidal Mariño Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 215, S 8, H SC 9838, I/A 12 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-15
Empresa: VIAJES BARRAÑA SL
Administrador Solidario
- Rivera Piñon Luis Angel
- Vidal Mariño Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 215, S 8, H SC 9838, I/A 12 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-15
Empresa: VIAJES BARRAÑA SL
Administrador Solidario
- Rivera Piñon Luis Angel
- Vidal Mariño Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56 , F 215, S 8, H SC 9838, I/A 10 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-15
Empresa: DRAGADOS VIDAL SLL
Administrador Unico
- Vidal Mariño Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 144, S 8, H SC 47904, I/A 1 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-15
Información de VIDAL MARIÑO ANGEL MANUEL
Mostramos los datos de VIDAL MARIÑO ANGEL MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL MARIÑO ANGEL MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos