VIDAL HARO SALVADOR
Informe ejecutivo de VIDAL HARO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIDAL HARO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALVID SA | Administrador Unico | 25/03/2024 | |
SALVID SA | Socio Unico | 19/02/2019 |
VINCULACIONES DE VIDAL HARO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL HARO SALVADOR
Empresa: SALVID SA
Administrador Unico
- Vidal Haro Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 116, S 8, H PM 16037, I/A 20 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-07
Empresa: SALVID SA
Administrador Unico
- Vidal Haro Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 116, S 8, H PM 16037, I/A 20 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-07
Empresa: SALVID SA
Administrador Unico
- Vidal Haro Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 116, S 8, H PM 16037, I/A 19 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-07
Empresa: SALVID SA
Socio Único
- Vidal Haro Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 116, S 8, H PM 16037, I/A 18 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-07
Administrador Mancomunado
- Canti Codoñer Vicente
- Escribano Tarancon Lorenzo Angel
- Rubio Martinez Antonio
- Vidal Haro Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20653 , F 85, S 8, H M 365735, I/A 5 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-28
Administrador Mancomunado
- Canti Codoñer Vicente
- Escribano Tarancon Lorenzo Angel
- Rubio Martinez Antonio
- Vidal Haro Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20653 , F 85, S 8, H M 365735, I/A 4 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Administrador Mancomunado
- Escribano Tarancon Lorenzo Angel
- Vidal Haro Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20653 , F 85, S 8, H M 365735, I/A 4 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Empresa: SALVID SA
Administrador Unico
- Vidal Haro Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 116, S 8, H PM 16037, I/A 17 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-07
Administrador Mancomunado
- Escribano Tarancon Lorenzo Angel
- Vidal Haro Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20653 , F 84, S 8, H M 365735, I/A 3 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-28
Empresa: SALVID SA
Administrador Unico
- Vidal Haro Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1147 , F 65, S 8, H PM 16037, I/A 15 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-07
Información de VIDAL HARO SALVADOR
Mostramos los datos de VIDAL HARO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL HARO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos