VIDAL GOMBAU MARTI
Informe ejecutivo de VIDAL GOMBAU MARTI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VIDAL GOMBAU MARTI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIDAL PERICAS SA | Apoderado Solidario | 02/07/2024 | |
SELECTA VIDAL SA | Apoderado Solidario | 16/05/2024 |
VINCULACIONES DE VIDAL GOMBAU MARTI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL GOMBAU MARTI
Empresa: VIDAL PERICAS SA
Apoderado Solidario
- Vidal Gombau Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 68244, I/A 15 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-08
Empresa: SELECTA VIDAL SA
Apoderado Solidario
- Vidal Gombau Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 84125, I/A 18 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-08
Empresa: VIDAL PERICAS SA
Administrador Solidario
- Vidal Gombau Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24187 , F 136, S 8, H B 68244, I/A 13 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-08
Empresa: VIDAL PERICAS SA
Administrador Solidario
- Pericas Pages Josefina
- Vidal Gombau Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24187 , F 136, S 8, H B 68244, I/A 12 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
Información de VIDAL GOMBAU MARTI
Mostramos los datos de VIDAL GOMBAU MARTI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL GOMBAU MARTI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos