VIDAL FERRERO ANDRES
Informe ejecutivo de VIDAL FERRERO ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIDAL FERRERO ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLACIDAYO SL | Apoderado Solidario | 30/05/2018 | |
VIDAL FERRERO SL | Apoderado Solidario | 28/02/2018 | |
VIDAL FERRERO SL | Apoderado Solidario | 20/06/2017 | |
VIDAL FERRERO SL | Apoderado | 08/11/2012 |
VINCULACIONES DE VIDAL FERRERO ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL FERRERO ANDRES
Empresa: ASFALTOS SAN PELAYO SL
Administrador Solidario
- Vidal Ferrero Andres
- Vidal Ferrero Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LE 20490, I/A 4 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-24
Empresa: VILLACIDAYO SL
Apoderado Solidario
- Vidal Ferrero Andres
- Vidal Ferrero Luis
- Vidal Ferrero Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1050 , F 80, S 8, H LE 15999, I/A 2 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-24
Empresa: VIDAL FERRERO SL
Apoderado Solidario
- Vidal Ferrero Andres
- Vidal Ferrero Luis
- Vidal Ferrero Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 134, S 8, H LE 3277, I/A 22 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-24
Empresa: VIDAL FERRERO SL
Apoderado Solidario
- Vidal Ferrero Andres
- Vidal Ferrero Luis
- Vidal Ferrero Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 133, S 8, H LE 3277, I/A 21 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-24
Empresa: VIDAL FERRERO SL
Apoderado
- Vidal Ferrero Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 133, S 8, H LE 3277, I/A 17 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-221-24
Empresa: ASFALTOS SAN PELAYO SL
Administrador Solidario
- Vidal Ferrero Andres
- Vidal Ferrero Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1190 , F 154, S 8, H LE 20490, I/A 2 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-24
Información de VIDAL FERRERO ANDRES
Mostramos los datos de VIDAL FERRERO ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL FERRERO ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos