VIDAL CUART JAIME
Informe ejecutivo de VIDAL CUART JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VIDAL CUART JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAXA CLUB SA | Socio Unico | 21/03/2024 | |
RAXA CLUB SA | Administrador Unico | 21/03/2024 | |
C'AN FRONTET SA | Administrador Solidario | 28/07/2020 |
VINCULACIONES DE VIDAL CUART JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL CUART JAIME
Empresa: RAXA CLUB SA
Administrador Unico
- Vidal Cuart Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1058 , F 96, S 8, H PM 12043, I/A 10 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-07
Empresa: RAXA CLUB SA
Administrador Solidario
- Vidal Clar Pedro
- Vidal Cuart Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1058 , F 96, S 8, H PM 12043, I/A 10 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-07
Empresa: RAXA CLUB SA
Socio Único
- Vidal Cuart Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1058 , F 96, S 8, H PM 12043, I/A 10 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-07
Empresa: C'AN FRONTET SA
Administrador Solidario
- Vidal Cuart Jaime
- Vidal Cuart Margarita Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 11, S 8, H PM 12045, I/A 17 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-07
Empresa: C'AN FRONTET SA
Consejero Delegado Solidario
- Vidal Clar Pedro
- Vidal Cuart Jaime
- Vidal Cuart Margarita Sofia
Consejero
- Vidal Clar Pedro
- Vidal Cuart Jaime
- Vidal Cuart Margarita Sofia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 11, S 8, H PM 12045, I/A 17 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-07
Empresa: RAXA CLUB SA
Administrador Solidario
- Vidal Clar Pedro
- Vidal Cuart Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1058 , F 96, S 8, H PM 12043, I/A 9 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-07
Empresa: C'AN FRONTET SA
Consejero
- Vidal Clar Pedro
- Vidal Cuart Jaime
- Vidal Cuart Margarita Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 11, S 8, H PM 12045, I/A 16 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-07
Empresa: C'AN FRONTET SA
Consejero Delegado Solidario
- Vidal Clar Pedro
- Vidal Cuart Jaime
- Vidal Cuart Margarita Sofia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 11, S 8, H PM 12045, I/A 16 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-07
Empresa: RAXA CLUB SA
Administrador Solidario
- Vidal Clar Pedro
- Vidal Cuart Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1058 , F 96, S 8, H PM 12043, I/A 8 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-07
Información de VIDAL CUART JAIME
Mostramos los datos de VIDAL CUART JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL CUART JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos