VIDAL CONTE REGINA
Informe ejecutivo de VIDAL CONTE REGINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VIDAL CONTE REGINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAQUINARIA VIDAL SA | Administrador Unico | 16/11/2022 | |
CONTEGIL SA | Administrador Unico | 13/11/2020 |
VINCULACIONES DE VIDAL CONTE REGINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL CONTE REGINA
Empresa: MAQUINARIA VIDAL SA
Administrador Unico
- Vidal Conte Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7899 , F 96, S 8, H B 23172, I/A 13 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-08
Empresa: MAQUINARIA VIDAL SA
Administrador Unico
- Vidal Conte Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7899 , F 96, S 8, H B 23172, I/A 13 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-08
Empresa: CONTEGIL SA
Administrador Unico
- Vidal Conte Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22271 , F 95, S 8, H B 33999, I/A 13 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-08
Empresa: CONTEGIL SA
Administrador Unico
- Vidal Conte Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22271 , F 95, S 8, H B 33999, I/A 13 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-08
Empresa: MAQUINARIA VIDAL SA
Administrador Unico
- Vidal Conte Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7899 , F 96, S 8, H B 23172, I/A 12 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
Empresa: MAQUINARIA VIDAL SA
Administrador Unico
- Vidal Conte Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7899 , F 96, S 8, H B 23172, I/A 12 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
Empresa: CONTEGIL SA
Administrador Unico
- Vidal Conte Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22271 , F 95, S 8, H B 33999, I/A 12 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-08
Empresa: CONTEGIL SA
Administrador Unico
- Vidal Conte Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22271 , F 95, S 8, H B 33999, I/A 12 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-08
Empresa: MAQUINARIA VIDAL SA
Administrador Unico
- Vidal Conte Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7899 , F 96, S 8, H B 23172, I/A 11 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-08
Empresa: CONTEGIL SA
Administrador Unico
- Vidal Conte Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22271 , F 94, S 8, H B 33999, I/A 9 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-08
Información de VIDAL CONTE REGINA
Mostramos los datos de VIDAL CONTE REGINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL CONTE REGINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos