VIDAL CASTELLO MARIA CONSUELO
Informe ejecutivo de VIDAL CASTELLO MARIA CONSUELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIDAL CASTELLO MARIA CONSUELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OVIEDO RATTAN SL | Administrador Unico | 18/08/2016 | 16/11/2020 |
BAR MARLI SL | Administrador Unico | 01/10/2009 | 10/05/2011 |
VINCULACIONES DE VIDAL CASTELLO MARIA CONSUELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL CASTELLO MARIA CONSUELO
Empresa: OVIEDO RATTAN SL
Administrador Unico
- Vidal Castello Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663, L 2970, F 178, S 8, H V 51554, I/A 5 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-46
Empresa: OVIEDO RATTAN SL
Administrador Unico
- Vidal Castello Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5663, L 2970, F 177, S 8, H V 51554, I/A 3 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-46
Empresa: BAR MARLI SL
Administrador Unico
- Vidal Castello Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5705, L 3012, F 218, S 8, H V 52482, I/A 5 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-46
Empresa: BAR MARLI SL
Administrador Unico
- Vidal Castello Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5705, L 3012, F 217, S 8, H V 52482, I/A 4 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-195-46
Información de VIDAL CASTELLO MARIA CONSUELO
Mostramos los datos de VIDAL CASTELLO MARIA CONSUELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL CASTELLO MARIA CONSUELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos