VIDAL CANDELA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de VIDAL CANDELA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIDAL CANDELA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS URBANOS EL PLA SL | Consejero | 03/08/2011 |
VINCULACIONES DE VIDAL CANDELA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL CANDELA MARIA TERESA
Empresa: ARTENVAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Anton Martinez Anastasio
- Anton Martinez Juan
- Vidal Candela Heliodoro
- Vidal Candela Maria Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4247 , F 133, S 8, H A 46969, I/A 15 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-03
Empresa: ARTENVAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Anton Martinez Anastasio
- Anton Martinez Juan
- Vidal Candela Heliodoro
- Vidal Candela Maria Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 199, S 8, H A 46969, I/A 14 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-03
Empresa: ARTENVAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Anton Martinez Anastasio
- Anton Martinez Juan
- Vidal Candela Heliodoro
- Vidal Candela Maria Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 199, S 8, H A 46969, I/A 14 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-03
Empresa: ARTENVAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Anton Martinez Anastasio
- Anton Martinez Juan
- Vidal Candela Heliodoro
- Vidal Candela Maria Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 198, S 8, H A 46969, I/A 13 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-03
Empresa: ARTENVAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Anton Martinez Anastasio
- Anton Martinez Juan
- Vidal Candela Heliodoro
- Vidal Candela Maria Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 198, S 8, H A 46969, I/A 13 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-03
Empresa: CLINICA OFTALMOLOGICA VEGA BAJA SL
Administrador Unico
- Vidal Candela Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1991 , F 198, S 8, H A 41621, I/A 4 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-03
Empresa: DESARROLLOS URBANOS EL PLA SL
Consejero
- Vidal Candela Maria Teresa
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2447 , F 207, S 8, H A 65235, I/A 8 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-03
Empresa: ARTENVAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Vidal Candela Maria Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 197, S 8, H A 46969, I/A 10 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-03
Información de VIDAL CANDELA MARIA TERESA
Mostramos los datos de VIDAL CANDELA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL CANDELA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos