VIDAL BERNABEU JUAN
Informe ejecutivo de VIDAL BERNABEU JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VIDAL BERNABEU JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOTECH BIOMETRICS SL | Consejero | 17/09/2024 | |
SOTECH 2000 SL | Administrador Unico | 11/01/2022 | |
PARADESA DREAMS SL | Administrador Unico | 26/06/2013 |
VINCULACIONES DE VIDAL BERNABEU JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL BERNABEU JUAN
Empresa: SOTECH BIOMETRICS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Merino Parra Pedro
- Vidal Araixa Daniel
- Vidal Bernabeu Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 832009, I/A 1 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-28
Empresa: SOTECH 2000 SL
Administrador Unico
- Vidal Bernabeu Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15042 , F 84, S 8, H M 250959, I/A 2 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Empresa: PARADESA DREAMS SL
Administrador Unico
- Vidal Bernabeu Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30488 , F 32, S 8, H M 548664, I/A 3 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-28
Información de VIDAL BERNABEU JUAN
Mostramos los datos de VIDAL BERNABEU JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL BERNABEU JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos