VIDAL BALLESTER FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de VIDAL BALLESTER FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIDAL BALLESTER FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEGURTRAMITS I GESTIONS SL | Administrador Solidario | 14/09/2011 | |
TRAMIT ASESORIA FISCAL-LABORAL SL | Administrador Solidario | 08/06/2011 |
VINCULACIONES DE VIDAL BALLESTER FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL BALLESTER FRANCISCO JAVIER
Empresa: TRANSPRONTO SL
Liquidador
- Vidal Ballester Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 674, L 241, F 13, S 8, H CS 6551, I/A 6 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-12
Empresa: TRANSPRONTO SL
Administrador Solidario
- Llaves Almagro Antonio
- Vidal Ballester Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 674, L 241, F 13, S 8, H CS 6551, I/A 6 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-12
Empresa: BENISEGUR SL
Administrador Solidario
- Vidal Ballester Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1296, L 859, F 87, S 8, H CS 24602, I/A 2 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-229-12
Empresa: SEGURTRAMITS I GESTIONS SL
Administrador Solidario
- Simo Borras Bruno
- Vidal Ballester Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574, L 1136, F 98, S 8, H CS 33447, I/A 1 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-12
Empresa: TRAMIT ASESORIA FISCAL-LABORAL SL
Administrador Solidario
- Simo Borras Bruno
- Vidal Ballester Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567, L 1129, F 126, S 8, H CS 33190, I/A 1 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-12
Información de VIDAL BALLESTER FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de VIDAL BALLESTER FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL BALLESTER FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos