VIDAL ALCARAZ BAUTISTA
Informe ejecutivo de VIDAL ALCARAZ BAUTISTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VIDAL ALCARAZ BAUTISTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERIORSWOOD1990 SL | Socio Unico | 12/07/2023 | |
INTERIORSWOOD1990 SL | Administrador Unico | 12/07/2023 | |
INTERWODD1990 SL | Socio Unico | 03/09/2018 | |
INTERWODD1990 SL | Administrador Unico | 03/09/2018 | |
GISPARFUST SL | Socio Unico | 11/11/2015 | |
GISPARFUST SL | Administrador Unico | 11/11/2015 | |
GISEPARK FUST SL | Socio Unico | 05/07/2013 | |
GISEPARK FUST SL | Administrador Unico | 05/07/2013 |
VINCULACIONES DE VIDAL ALCARAZ BAUTISTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL ALCARAZ BAUTISTA
Empresa: INTERIORSWOOD1990 SL
Administrador Unico
- Vidal Alcaraz Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 15, S 8, H T 60661, I/A 1 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-43
Empresa: INTERIORSWOOD1990 SL
Socio Único
- Vidal Alcaraz Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 15, S 8, H T 60661, I/A 1 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-43
Empresa: INTERWODD1990 SL
Administrador Unico
- Vidal Alcaraz Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3098 , F 9, S 8, H T 53358, I/A 1 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-43
Empresa: INTERWODD1990 SL
Socio Único
- Vidal Alcaraz Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3098 , F 9, S 8, H T 53358, I/A 1 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-43
Empresa: GISPARFUST SL
Administrador Unico
- Vidal Alcaraz Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2908 , F 187, S 8, H T 49001, I/A 1 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-43
Empresa: GISPARFUST SL
Socio Único
- Vidal Alcaraz Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2908 , F 187, S 8, H T 49001, I/A 1 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-43
Empresa: GISEPARK FUST SL
Administrador Unico
- Vidal Alcaraz Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2754 , F 170, S 8, H T 45622, I/A 1 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-43
Empresa: GISEPARK FUST SL
Socio Único
- Vidal Alcaraz Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2754 , F 170, S 8, H T 45622, I/A 1 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-43
Información de VIDAL ALCARAZ BAUTISTA
Mostramos los datos de VIDAL ALCARAZ BAUTISTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL ALCARAZ BAUTISTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos