VIDAL ALBADALEJO FRANCISCO
Informe ejecutivo de VIDAL ALBADALEJO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIDAL ALBADALEJO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EOSOL ENERGY SL | Consejero | 18/06/2012 | |
EOS PROJECT MANAGEMENT SL | Administrador Solidario | 10/06/2009 |
VINCULACIONES DE VIDAL ALBADALEJO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL ALBADALEJO FRANCISCO
Empresa: EOS INGENIERIA SL
Consejero Delegado
- Bernal Trujillo Bruno
- Erquicia Irazoqui Aitor
- Vidal Albadalejo Francisco
Consejero
- Bernal Trujillo Bruno
- Erquicia Irazoqui Aitor
- Vidal Albadalejo Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1635 , F 47, S 8, H NA 32437, I/A 3 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-31
Empresa: EOS INGENIERIA SL
Consejero Delegado
- Bernal Trujillo Bruno
- Erquicia Irazoqui Aitor
- Vidal Albadalejo Francisco
Consejero
- Bernal Trujillo Bruno
- Erquicia Irazoqui Aitor
- Vidal Albadalejo Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1635 , F 44, S 8, H NA 32437, I/A 1 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-31
Empresa: EOSOL ENERGY SL
Consejero Delegado
Consejero
- Vidal Albadalejo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413 , F 27, S 8, H NA 28070, I/A 5 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-31
Empresa: EOS PROJECT MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Bernal Trujillo Bruno
- Erquicia Irazoqui Aitor
- Vidal Albadalejo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1466 , F 34, S 8, H NA029137, I/A00001 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-31
Información de VIDAL ALBADALEJO FRANCISCO
Mostramos los datos de VIDAL ALBADALEJO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL ALBADALEJO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos