VIDAL AGUSTI ANTON
Informe ejecutivo de VIDAL AGUSTI ANTON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VIDAL AGUSTI ANTON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEMSA LEISURE SL | Apoderado Solidario | 30/10/2019 | |
PEMSA LEISURE SL | Apoderado Mancomunado | 30/10/2019 | |
POBLE ESPANYOL DE MONTJUIC SA | Apoderado Solidario | 29/10/2018 | |
POBLE ESPANYOL DE MONTJUIC SA | Apoderado Solidario | 06/03/2017 |
VINCULACIONES DE VIDAL AGUSTI ANTON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL AGUSTI ANTON
Empresa: PEMSA LEISURE SL
Apoderado Mancomunado
- Rovira Carrera Salvador
- Vidal Agusti Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44051 , F 124, S 8, H B 445747, I/A 6 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-08
Empresa: PEMSA LEISURE SL
Apoderado Solidario
- Vidal Agusti Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44051 , F 124, S 8, H B 445747, I/A 5 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-08
Empresa: POBLE ESPANYOL DE MONTJUIC SA
Apoderado Solidario
- Vidal Agusti Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41504 , F 116, S 8, H B 110261, I/A 62 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-08
Empresa: POBLE ESPANYOL DE MONTJUIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Vidal Agusti Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41504 , F 116, S 8, H B 110261, I/A 62 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-08
Empresa: POBLE ESPANYOL DE MONTJUIC SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Vidal Agusti Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41504 , F 115, S 8, H B 110261, I/A 57 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
Empresa: POBLE ESPANYOL DE MONTJUIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Vidal Agusti Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41504 , F 113, S 8, H B 110261, I/A 53 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-08
Información de VIDAL AGUSTI ANTON
Mostramos los datos de VIDAL AGUSTI ANTON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL AGUSTI ANTON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos