VIDAL AGUNDEZ JAIME
Informe ejecutivo de VIDAL AGUNDEZ JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VIDAL AGUNDEZ JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDES PROTECTORAS SA | Administrador Unico | 07/08/2024 |
VINCULACIONES DE VIDAL AGUNDEZ JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL AGUNDEZ JAIME
Empresa: REDES PROTECTORAS SA
Administrador Unico
- Vidal Agundez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 71902, I/A 25 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-08
Empresa: REDES PROTECTORAS SA
Administrador Unico
- Vidal Agundez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34002 , F 148, S 8, H B 71902, I/A 24 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-08
Empresa: REDES PROTECTORAS SA
Administrador Unico
- Vidal Agundez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34002 , F 148, S 8, H B 71902, I/A 23 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-08
Empresa: REDES PROTECTORAS SA
Administrador Unico
- Vidal Agundez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34002 , F 148, S 8, H B 71902, I/A 22 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-08
Información de VIDAL AGUNDEZ JAIME
Mostramos los datos de VIDAL AGUNDEZ JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL AGUNDEZ JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos