VICTOR MARTINEZ GARCIA
Informe ejecutivo de VICTOR MARTINEZ GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VICTOR MARTINEZ GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES FELIPE Y VICTOR SL | Administrador Mancomunado | 07/03/2014 | |
TRANSPORTES FELIPE Y VICTOR SL | Apoderado Mancomunado | 27/02/2012 |
VINCULACIONES DE VICTOR MARTINEZ GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICTOR MARTINEZ GARCIA
Empresa: TRANSPORTES FELIPE Y VICTOR SL
Administrador Mancomunado
- Felipe Garcia Garcia
- Victor Martinez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 69, S 8, H MU 46741, I/A 5 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-30
Empresa: TRANSPORTES FELIPE Y VICTOR SL
Administrador Unico
- Victor Martinez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 69, S 8, H MU 46741, I/A 5 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-30
Empresa: TRANSPORTES FELIPE Y VICTOR SL
Socio Único
- Victor Martinez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 69, S 8, H MU 46741, I/A 4 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-30
Empresa: TRANSPORTES FELIPE Y VICTOR SL
Apoderado Mancomunado
- Felipe Garcia Garcia
- Victor Martinez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 68, S 8, H MU 46741, I/A 3 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-30
Empresa: TRANSPORTES FELIPE Y VICTOR SL
Administrador Unico
- Victor Martinez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 68, S 8, H MU 46741, I/A 2 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-24-30
Empresa: TRANSPORTES FELIPE Y VICTOR SL
Administrador Mancomunado
- Felipe Garcia Garcia
- Victor Martinez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 68, S 8, H MU 46741, I/A 2 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-24-30
Información de VICTOR MARTINEZ GARCIA
Mostramos los datos de VICTOR MARTINEZ GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICTOR MARTINEZ GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos