VICTOR LIRON RUIZ
Informe ejecutivo de VICTOR LIRON RUIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VICTOR LIRON RUIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VL101 SL | Administrador Unico | 24/07/2020 | |
CLINIC COSMETICOS 2020 SL | Administrador Unico | 24/07/2020 | |
PIRASOL 2019 SL | Administrador Unico | 19/08/2019 | |
MARINAFLOR SL | Administrador Unico | 24/07/2019 | |
PIDASOL 109 SL | Administrador Unico | 24/07/2019 |
VINCULACIONES DE VICTOR LIRON RUIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICTOR LIRON RUIZ
Empresa: VL102 SL
Administrador Unico
- Victor Liron Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3454 , F 17, S 8, H MU102291, I/A 2 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-30
Empresa: CLINIC COSMETICOS 2020 SL
Administrador Unico
- Victor Liron Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3454 , F 21, S 8, H MU102292, I/A 1 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-30
Empresa: VL102 SL
Administrador Unico
- Victor Liron Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3454 , F 16, S 8, H MU102291, I/A 1 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-30
Empresa: VL101 SL
Administrador Unico
- Victor Liron Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3454 , F 11, S 8, H MU102283, I/A 1 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-30
Empresa: PIRASOL 2019 SL
Administrador Unico
- Victor Liron Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3399 , F 110, S 8, H MU 99471, I/A 1 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-30
Empresa: PIDASOL 109 SL
Administrador Unico
- Victor Liron Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 63, S 8, H MU 98787, I/A 1 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-30
Empresa: MARINAFLOR SL
Administrador Unico
- Victor Liron Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 58, S 8, H MU 98780, I/A 1 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-30
Información de VICTOR LIRON RUIZ
Mostramos los datos de VICTOR LIRON RUIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICTOR LIRON RUIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos