VICIANO BUCH ROBERTO ALFONSO
Informe ejecutivo de VICIANO BUCH ROBERTO ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VICIANO BUCH ROBERTO ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICIO CONSUL SL | Fundador | 13/11/2023 | |
EDIFICIO CONSUL SL | Administrador Mancomunado | 13/11/2023 | |
VICONEX GLOBAL SL | Apoderado | 28/05/2019 |
VINCULACIONES DE VICIANO BUCH ROBERTO ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICIANO BUCH ROBERTO ALFONSO
Empresa: EDIFICIO CONSUL SL
Administrador Mancomunado
- Buch Lis Maximo. S
- MAXIMO BUCH SL
- Viciano Buch Roberto Alfonso
Fundador
- Buch Lis Maximo
- MAXIMO BUCH SL
- Viciano Buch Roberto Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11466, L 8744, F 106, S 8, H V 214239, I/A 1 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-46
Empresa: VICONEX GLOBAL SL
Apoderado
- Viciano Buch Roberto Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9882, L 7164, F 189, S 8, H V 162541, I/A 3 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-46
Empresa: VICONEX GLOBAL SL
Administrador Unico
- Viciano Buch Roberto Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9882, L 7164, F 188, S 8, H V 162541, I/A 2 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-46
Empresa: VICONEX GLOBAL SL
Administrador Unico
- Viciano Buch Roberto Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9882, L 7164, F 187, S 8, H V 162541, I/A 1 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-46
Información de VICIANO BUCH ROBERTO ALFONSO
Mostramos los datos de VICIANO BUCH ROBERTO ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICIANO BUCH ROBERTO ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos