VICH MAS BARTOLOME
Informe ejecutivo de VICH MAS BARTOLOME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VICH MAS BARTOLOME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZARAMILLO 2007 SL | Administrador Unico | 15/06/2011 | |
ZARAMILLO 2007 SL | Apoderado Solidario | 01/12/2010 |
VINCULACIONES DE VICH MAS BARTOLOME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICH MAS BARTOLOME
Empresa: MALLORQUINA DE PATRIMONIOS SL
Administrador Unico
- Vich Mas Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2383 , F 162, S 8, H PM 63899, I/A 6 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-07
Empresa: MALLORQUINA DE PATRIMONIOS SL
Administrador Unico
- Vich Mas Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2383 , F 162, S 8, H PM 63899, I/A 5 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-07
Empresa: BCMALLORCA 2004 SL
Administrador Unico
- Vich Mas Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 178, S 8, H PM 69890, I/A 2 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-07
Empresa: BCMALLORCA 2004 SL
Administrador Unico
- Vich Mas Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 178, S 8, H PM 69890, I/A 1 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-07
Empresa: ZARAMILLO 2007 SL
Administrador Unico
- Vich Mas Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 222, S 8, H PM 66627, I/A 3 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-07
Empresa: ZARAMILLO 2007 SL
Apoderado Solidario
- Vich Mas Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 222, S 8, H PM 66627, I/A 2 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-07
Información de VICH MAS BARTOLOME
Mostramos los datos de VICH MAS BARTOLOME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICH MAS BARTOLOME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos