VICENTE RODRIGUEZ PEDRO MARIO
Informe ejecutivo de VICENTE RODRIGUEZ PEDRO MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VICENTE RODRIGUEZ PEDRO MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTISERVICIOS MANOBER SL | Administrador Mancomunado | 09/08/2023 | |
VIGIPROT SL | Socio Unico | 04/12/2018 | |
VIGIPROT SERVICIOS GENERALES SL | Socio Unico | 24/01/2017 | |
VIGIPROT SERVICIOS GENERALES SL | Administrador Unico | 24/01/2017 | |
VIGIPROT SL | Administrador Unico | 16/08/2012 |
VINCULACIONES DE VICENTE RODRIGUEZ PEDRO MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICENTE RODRIGUEZ PEDRO MARIO
Empresa: MULTISERVICIOS MANOBER SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Lopez Alejandro
- Martinez Murcia Antonio
- Vicente Pascual Gustavo Adolfo
- Vicente Pascual Vicente Antonio
- Vicente Rodriguez Pedro Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4439 , F 141, S 8, H A 177917, I/A 3 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-03
Empresa: VIGIPROT SL
Socio Único
- Vicente Rodriguez Pedro Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3626 , F 5, S 8, H A 131224, I/A 2 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-03
Empresa: SERMAX SERVICIOS PROFESIONALES SL
Administrador Unico
- Vicente Rodriguez Pedro Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4007 , F 100, S 8, H A 153451, I/A 1 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-03
Empresa: SERMAX SERVICIOS PROFESIONALES SL
Socio Único
- Vicente Rodriguez Pedro Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4007 , F 100, S 8, H A 153451, I/A 1 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-03
Empresa: CATRAL CONTROL SL
Apoderado
- Vicente Rodriguez Pedro Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 39, S 8, H A 116533, I/A 4 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-03
Empresa: VIGIPROT SL
Administrador Unico
- Vicente Rodriguez Pedro Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3626 , F 4, S 8, H A 131224, I/A 1 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-03
Empresa: CATRAL CONTROL SL
Apoderado
- Vicente Rodriguez Pedro Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 39, S 8, H A 116533, I/A 2 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-03
Información de VICENTE RODRIGUEZ PEDRO MARIO
Mostramos los datos de VICENTE RODRIGUEZ PEDRO MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICENTE RODRIGUEZ PEDRO MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos