VICENTE REGALES SUSANA
Informe ejecutivo de VICENTE REGALES SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VICENTE REGALES SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PL SALES SUPPORT SL | Administrador Unico | 03/09/2024 | |
OMNITECH MARKETING SL | Administrador Unico | 23/11/2021 | |
MANTIC BUSINESS SERVICES SL | Administrador Solidario | 24/07/2020 |
VINCULACIONES DE VICENTE REGALES SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICENTE REGALES SUSANA
Empresa: PL SALES SUPPORT SL
Administrador Unico
- Vicente Regales Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 621126, I/A 1 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-08
Empresa: OMNITECH MARKETING SL
Administrador Unico
- Vicente Regales Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48063 , F 129, S 8, H B 571144, I/A 1 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-08
Empresa: MANTIC BUSINESS SERVICES SL
Administrador Solidario
- Candon Molina Oscar
- Vicente Regales Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47399 , F 172, S 8, H B 550645, I/A 1 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-08
Empresa: NORTHERLY ADVISORY SERVICES SL
Administrador Unico
- Vicente Regales Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 154, S 8, H B 419073, I/A 4 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-08
Empresa: TELESKOLAN SL
Administrador Unico
- Vicente Regales Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 153, S 8, H B 419073, I/A 2 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-08
Información de VICENTE REGALES SUSANA
Mostramos los datos de VICENTE REGALES SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICENTE REGALES SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos