VICENTE RAMIREZ RAUL
Informe ejecutivo de VICENTE RAMIREZ RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VICENTE RAMIREZ RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JURALVA 2021 SL | Administrador Solidario | 22/02/2021 | 02/03/2022 |
JURALVA 2021 SL | Administrador Unico | 16/02/2021 | 22/02/2021 |
JURALVA 2021 SL | Administrador Solidario | 10/01/2020 | 16/02/2021 |
VINCULACIONES DE VICENTE RAMIREZ RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICENTE RAMIREZ RAUL
Empresa: JURALVA 2021 SL
Administrador Solidario
- Cagigas Lahera Valentin
- Vicente Ramirez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1220 , F 146, S 8, H S 33867, I/A 4 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-39
Empresa: JURALVA 2021 SL
Administrador Solidario
- Cagigas Lahera Valentin
- Vicente Ramirez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1220 , F 146, S 8, H S 33867, I/A 3 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-39
Empresa: JURALVA 2021 SL
Administrador Unico
- Vicente Ramirez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1220 , F 146, S 8, H S 33867, I/A 3 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-39
Empresa: JURALVA 2021 SL
Administrador Unico
- Vicente Ramirez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1220 , F 146, S 8, H S 33867, I/A 2 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-39
Empresa: JURALVA 2021 SL
Administrador Solidario
- Cagigas Lahera Valentin
- Vicente Ramirez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1220 , F 146, S 8, H S 33867, I/A 2 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-39
Empresa: JURALVA 2021 SL
Administrador Solidario
- Cagigas Lahera Valentin
- Vicente Ramirez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1220 , F 144, S 8, H S 33867, I/A 1 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-39
Información de VICENTE RAMIREZ RAUL
Mostramos los datos de VICENTE RAMIREZ RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICENTE RAMIREZ RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos