VICENTE MENENDEZ ANDRES
Informe ejecutivo de VICENTE MENENDEZ ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VICENTE MENENDEZ ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REURCO CONSULTORIA TECNICA SLP | Administrador Unico | 24/02/2016 |
VINCULACIONES DE VICENTE MENENDEZ ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICENTE MENENDEZ ANDRES
Empresa: IKIHAUS SL
Administrador Unico
- Vicente Menendez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 139, S 8, H L 29262, I/A 3 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-25
Empresa: IKIHAUS SL
Administrador Unico
- Vicente Menendez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 132, S 8, H L 29262, I/A 1 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-25
Empresa: REURCO CONSULTORIA TECNICA SLP
Administrador Unico
- Vicente Menendez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 124, S 8, H L 20058, I/A 3 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-25
Empresa: REURCO CONSULTORIA TECNICA SLP
Administrador Solidario
- Tabares Pascual Yolanda
- Vicente Menendez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 124, S 8, H L 20058, I/A 3 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-25
Soc.Prof.
- Vicente Menendez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 787 , F 225, S 8, H L 15153, I/A 4 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-25
Administrador Solidario
- Olomi Oro Carlos
- Vicente Menendez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 787 , F 225, S 8, H L 15153, I/A 3 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-25
Información de VICENTE MENENDEZ ANDRES
Mostramos los datos de VICENTE MENENDEZ ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICENTE MENENDEZ ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos