VICENTE MARQUES MARTA SOFIA
Informe ejecutivo de VICENTE MARQUES MARTA SOFIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VICENTE MARQUES MARTA SOFIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STULZ TECNIVEL SL | Apoderado Mancomunado | 22/09/2023 | |
STULTEC GROUP SL | Apoderado Mancomunado | 07/09/2023 | |
STULZ ESPAÑA SA | Apoderado | 28/08/2023 |
VINCULACIONES DE VICENTE MARQUES MARTA SOFIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICENTE MARQUES MARTA SOFIA
Empresa: STULZ ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Davila Garvin Susana
- Vicente Marques Marta Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45040 , F 170, S 8, H M 274213, I/A 36 (30/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
Empresa: STULZ ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Davila Garvin Susana
- Vicente Marques Marta Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40543 , F 217, S 8, H M 274213, I/A 35 (30/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
Empresa: STULZ TECNIVEL SL
Apoderado Mancomunado
- Davila Garvin Susana
- Vicente Marques Marta Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38813 , F 37, S 8, H M 7686, I/A 96 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Empresa: STULZ TECNIVEL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Davila Garvin Susana
- Vicente Marques Marta Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38813 , F 37, S 8, H M 7686, I/A 95 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Empresa: STULTEC GROUP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Davila Garvin Susana
- Vicente Marques Marta Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45441 , F 170, S 8, H M 619756, I/A 12 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-28
Empresa: STULTEC GROUP SL
Apoderado Mancomunado
- Ceamanos Llorens Vicente
- Davila Garvin Susana
- Vicente Marques Marta Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34456 , F 65, S 8, H M 619756, I/A 11 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-28
Empresa: STULTEC GROUP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Davila Garvin Susana
- Vicente Marques Marta Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34456 , F 65, S 8, H M 619756, I/A 10 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-28
Empresa: STULZ ESPAÑA SA
Apoderado
- Ceamanos Llorens Vicente
- Davila Garvin Susana
- Hernandez Garcia Benito
- Vicente Marques Marta Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40543 , F 215, S 8, H M 274213, I/A 33 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-28
Empresa: STULZ ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Davila Garvin Susana
- Vicente Marques Marta Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40543 , F 28, S 8, H M 274213, I/A 25 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Empresa: STULZ ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Dala Service Ar Condicionado Ltda
- Davila Garvin Susana
- Global Software Solution Gmbh
- Pt Stuiz Air Technology Indonesia
- Stuiz Mexico S.A. De C.V
- STULTEC GROUP SL
- Stulz Air Technology Systems Canada Inc
- Stulz Air Technology Systems Inc
- Stulz Airtechnology And Services Shanghai Co. Ltd
- Stulz Asia Pte. Ltd
- Stulz Australia Pty Ltd
- Stulz Austria Gmbh
- Stulz Brasil Ar Condicionado Ltda
- Stulz Brasil Holding Ltda
- Stulz -chspl Pvt Ltd. (stulz India)
- Stulz Cooling & Heating Engineering (hangzhou)co
- Stulz Digitronic Software Gmh
- STULZ FRANCE SAL
- Stulz Gmbh
- Stulz Groep B.V
- Stulz Holding Gmbh
- Stulz Nederland B.V
- Stulz New Zealand Limited
- Stulz Polska Sp. Z.0.0
- Stulz Properties Llc
- STULZ REAL ESTATE ESPAÑA SL
- Stulz S.P.A
- Stulz Singapore Pte. Ltd
- Stulz Southafrica ( Pty) Ltd
- Stulz Technologyintegration Limited
- STULZ TECNIVEL SL
- Stulz Uk Ltd
- Stulz Verwaltungsgesellschaft Mbh
- Technology Space Integration S.A.S
- Vicente Marques Marta Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40543 , F 27, S 8, H M 274213, I/A 24 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
VER MAS ACTOS
Información de VICENTE MARQUES MARTA SOFIA
Mostramos los datos de VICENTE MARQUES MARTA SOFIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICENTE MARQUES MARTA SOFIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos