VICENTE GOMEZ MARIO
Informe ejecutivo de VICENTE GOMEZ MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VICENTE GOMEZ MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMARU CATERING SL | Administrador Solidario | 19/12/2017 | 10/09/2024 |
CAMARU CATERING SL | Administrador Unico | 11/01/2013 | 19/12/2017 |
VINCULACIONES DE VICENTE GOMEZ MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICENTE GOMEZ MARIO
Empresa: CAMARU CATERING SL
Administrador Solidario
- Hernandez Hernando Jose Javier
- Vicente Gomez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 25357, I/A 4 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-47
Empresa: CAMARU CATERING SL
Administrador Solidario
- Hernandez Hernando Jose Javier
- Vicente Gomez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1432 , F 159, S 8, H VA 25357, I/A 2 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-47
Empresa: CAMARU CATERING SL
Administrador Unico
- Vicente Gomez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1432 , F 159, S 8, H VA 25357, I/A 2 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-47
Empresa: CAMARU CATERING SL
Administrador Unico
- Vicente Gomez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1432 , F 157, S 8, H VA 25357, I/A 1 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-47
Información de VICENTE GOMEZ MARIO
Mostramos los datos de VICENTE GOMEZ MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICENTE GOMEZ MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos