VICENTE EDUARDO BAQUERO DIAZ
Informe ejecutivo de VICENTE EDUARDO BAQUERO DIAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VICENTE EDUARDO BAQUERO DIAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARKING LA ALBERCA SL | Administrador Unico | 28/12/2023 | |
PARKING PLAZA REAL SL | Administrador Unico | 24/06/2015 |
VINCULACIONES DE VICENTE EDUARDO BAQUERO DIAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICENTE EDUARDO BAQUERO DIAZ
Empresa: PARKING LA ALBERCA SL
Administrador Unico
- Vicente Eduardo Baquero Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3662 , F 91, S 8, H MU112172, I/A 1 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-30
Empresa: PARKING LOS FRAILES SL
Administrador Unico
- Vicente Eduardo Baquero Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3513 , F 61, S 8, H MU105221, I/A 2 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-30
Empresa: PARKING LOS FRAILES SL
Administrador Unico
- Vicente Eduardo Baquero Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3513 , F 60, S 8, H MU105221, I/A 1 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-30
Empresa: PARKING PLAZA REAL SL
Administrador Unico
- Vicente Eduardo Baquero Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 203, S 8, H MU 87829, I/A 1 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-30
Información de VICENTE EDUARDO BAQUERO DIAZ
Mostramos los datos de VICENTE EDUARDO BAQUERO DIAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICENTE EDUARDO BAQUERO DIAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos