VICENTE EDO VEGA
Informe ejecutivo de VICENTE EDO VEGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VICENTE EDO VEGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMVERA TRUST SL | Administrador Solidario | 25/01/2024 | |
APA BUSINESS SL | Administrador Unico | 21/08/2013 | |
INICIATIVAS EN EMBALAJE SL | Administrador Unico | 01/07/2013 |
VINCULACIONES DE VICENTE EDO VEGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICENTE EDO VEGA
Empresa: AMVERA TRUST SL
Administrador Solidario
- Puigcerver Vicente Raul
- Vicente Edo Vega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10063, L 7345, F 132, S 8, H V 168750, I/A 5 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-46
Empresa: AMVERA TRUST SL
Consejero Delegado
Consejero
- Puigcerver Aguilar Amadeo
- Puigcerver Vicente Raul
- Vicente Edo Vega
Presidente
Secretario
- Vicente Edo Vega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10063, L 7345, F 132, S 8, H V 168750, I/A 5 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-46
Empresa: AMVERA TRUST SL
Consejero Delegado
Consejero
- Puigcerver Aguilar Amadeo
- Puigcerver Vicente Raul
- Vicente Edo Vega
Presidente
Secretario
- Vicente Edo Vega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10063, L 7345, F 131, S 8, H V 168750, I/A 4 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-46
Empresa: AMVERA TRUST SL
Administrador Solidario
- Puigcerver Aguilar Amadeo
- Vicente Edo Vega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10063, L 7345, F 131, S 8, H V 168750, I/A 4 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-46
Empresa: AMVERA TRUST SL
Administrador Solidario
- Puigcerver Aguilar Amadeo
- Vicente Edo Vega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10063, L 7345, F 128, S 8, H V 168750, I/A 1 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-46
Empresa: APA BUSINESS SL
Administrador Unico
- Vicente Edo Vega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7760, L 5056, F 84, S 8, H V 95914, I/A 2 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-46
Empresa: INICIATIVAS EN EMBALAJE SL
Administrador Unico
- Vicente Edo Vega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5190, L 2498, F 54, S 8, H V 41279, I/A 7 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-46
Empresa: INICIATIVAS EN EMBALAJE SL
Administrador Solidario
- Puigcerver Aguilar Amadeo
- Vicente Edo Vega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5190, L 2498, F 54, S 8, H V 41279, I/A 7 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-46
Información de VICENTE EDO VEGA
Mostramos los datos de VICENTE EDO VEGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICENTE EDO VEGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos