VICENTE CAMPO RUBEN
Informe ejecutivo de VICENTE CAMPO RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VICENTE CAMPO RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTEJON CENTRO MERINDADES SL | Administrador Solidario | 04/07/2022 | |
CASTEJON CENTRO MERINDADES SL | Liquidador Solidario | 04/07/2022 | 04/07/2022 |
PROMOCIONES Y OBRAS CASTEJON SL | Administrador Solidario | 22/12/2021 | |
HORMIGONES VICENTE SL | Administrador Solidario | 21/12/2021 | |
CANTERAS EL CERRO SL | Administrador Solidario | 26/11/2021 |
VINCULACIONES DE VICENTE CAMPO RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICENTE CAMPO RUBEN
Empresa: CASTEJON CENTRO MERINDADES SL
Liquidador Solidario
- Vicente Campo Joaquin
- Vicente Campo Jose Manuel
- Vicente Campo Paloma
- Vicente Campo Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 198, S 8, H NA 25759, I/A 2 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-31
Empresa: CASTEJON CENTRO MERINDADES SL
Administrador Solidario
- Vicente Campo Joaquin
- Vicente Campo Jose Manuel
- Vicente Campo Paloma
- Vicente Campo Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 198, S 8, H NA 25759, I/A 2 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-31
Empresa: PROMOCIONES Y OBRAS CASTEJON SL
Administrador Solidario
- Vicente Campo Joaquin
- Vicente Campo Jose Manuel
- Vicente Campo Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 15, S 8, H NA 22475, I/A 2 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-31
Empresa: HORMIGONES VICENTE SL
Administrador Solidario
- Vicente Campo Joaquin
- Vicente Campo Jose Manuel
- Vicente Campo Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 699 , F 58, S 8, H NA 14445, I/A 4 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-31
Empresa: CANTERAS EL CERRO SL
Administrador Solidario
- Vicente Campo Joaquin
- Vicente Campo Jose Manuel
- Vicente Campo Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 165, S 8, H LO 6362, I/A 5 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-26
Información de VICENTE CAMPO RUBEN
Mostramos los datos de VICENTE CAMPO RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICENTE CAMPO RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos