VICENTE BELLOCH MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de VICENTE BELLOCH MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VICENTE BELLOCH MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORNISA DEL AZAHAR SA | Liquidador Solidario | 08/01/2021 | 09/01/2024 |
CORNISA DEL AZAHAR SA | Consejero Suplente | 18/10/2019 | 08/01/2021 |
CORNISA DEL AZAHAR SA | Consejero | 21/02/2012 |
VINCULACIONES DE VICENTE BELLOCH MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICENTE BELLOCH MARIA ANTONIA
Empresa: CORNISA DEL AZAHAR SA
Liquidador Solidario
- Ferrer Vicente Jose Maria
- Garcia-romeu Pons Jaime
- Ortola Ortola Antonio
- Vicente Belloch Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8502, L 5792, F 16, S 8, H V 115629, I/A 8 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-46
Empresa: CORNISA DEL AZAHAR SA
Liquidador Solidario
- Ferrer Vicente Jose Maria
- Garcia-romeu Pons Jaime
- Ortola Ortola Antonio
- Vicente Belloch Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8502, L 5792, F 15, S 8, H V 115629, I/A 7 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-46
Empresa: CORNISA DEL AZAHAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero Suplente
- Vicente Belloch Maria Antonia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8502, L 5792, F 15, S 8, H V 115629, I/A 7 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-46
Empresa: CORNISA DEL AZAHAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero Suplente
- Vicente Belloch Maria Antonia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8502, L 5792, F 15, S 8, H V 115629, I/A 5 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-46
Empresa: CORNISA DEL AZAHAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alepuz Sanchez Juan Ignacio
- Costa Nuche Maria
- Ferrer Vicente Jose Maria
- Garcia Romeu Fleta Jaime
- Vicente Almela Augusto
- Vicente Belloch Maria Antonia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8502, L 5792, F 14, S 8, H V 115629, I/A 3 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-46
Información de VICENTE BELLOCH MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de VICENTE BELLOCH MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICENTE BELLOCH MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos