VICENTE ALVAREZ JOSE
Informe ejecutivo de VICENTE ALVAREZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VICENTE ALVAREZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADUAPORT SA | Administrador Unico | 25/06/2024 | |
VICENTE BUILDING SL | Administrador Unico | 06/03/2024 | |
ADUAPORT INMOBILIARIA 2010 SL | Administrador Unico | 30/03/2010 |
VINCULACIONES DE VICENTE ALVAREZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICENTE ALVAREZ JOSE
Empresa: ADUAPORT SA
Administrador Unico
- Vicente Alvarez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 40480, I/A 39 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-08
Empresa: ADUAPORT SA
Administrador Solidario
- Ballester Latorre Alicia
- Vicente Alvarez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 40480, I/A 39 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-08
Empresa: VICENTE BUILDING SL
Administrador Unico
- Vicente Alvarez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39657 , F 49, S 8, H B 351366, I/A 4 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-08
Empresa: VICENTE BUILDING SL
Administrador Solidario
- Ballester Latorre Alicia
- Vicente Alvarez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39657 , F 49, S 8, H B 351366, I/A 4 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-08
Empresa: ADUAPORT MADRID SL
Liquidador
- Vicente Alvarez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8691 , F 206, S 8, H M 139880, I/A 3 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Empresa: ADUAPORT MADRID SL
Administrador Mancomunado
- Ortega Gonzalez Juan Carlos
- Vicente Alvarez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8691 , F 206, S 8, H M 139880, I/A 3 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Empresa: ADUAPORT SA
Administrador Solidario
- Ballester Latorre Alicia
- Vicente Alvarez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45727 , F 191, S 8, H B 40480, I/A 35 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-08
Empresa: ADUAPORT SA
Administrador Unico
- Vicente Alvarez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45727 , F 191, S 8, H B 40480, I/A 35 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-08
Liquidador
- Vicente Alvarez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29745 , F 182, S 8, H B 159199, I/A 2 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-08
Administrador Mancomunado
- Mejino Diez Epifanio
- Vicente Alvarez Jose
Liquidador
- Vicente Alvarez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29745 , F 182, S 8, H B 159199, I/A 2 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-08
VER MAS ACTOS
Información de VICENTE ALVAREZ JOSE
Mostramos los datos de VICENTE ALVAREZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICENTE ALVAREZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos