VICENT LLOPIS PASCUAL FRANCISCO
Informe ejecutivo de VICENT LLOPIS PASCUAL FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VICENT LLOPIS PASCUAL FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAI INGENIERIA INTERMEDIACION Y GESTION SL | Apoderado Solidario | 18/12/2015 | |
FRAYOLO SL | Administrador Unico | 29/07/2010 |
VINCULACIONES DE VICENT LLOPIS PASCUAL FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICENT LLOPIS PASCUAL FRANCISCO
Empresa: VANATAU SL
Liquidador Solidario
- Roca Serratosa Maria Adela
- Vicent Llopis Pascual Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8534, L 5823, F 69, S 8, H V 116751, I/A 4 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-46
Empresa: VANATAU SL
Administrador Unico
- Vicent Llopis Pascual Francisco
Liquidador Solidario
- Roca Serratosa Maria Adela
- Vicent Llopis Pascual Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8534, L 5823, F 69, S 8, H V 116751, I/A 4 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-46
Liquidador Solidario
- Roca Serratosa Rafael
- Torres Torres Jose Francisco
- Vicent Llopis Pascual Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9748, L 7030, F 202, S 8, H V 157992, I/A 3 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-46
Administrador Mancomunado
Liquidador Solidario
- Roca Serratosa Rafael
- Torres Torres Jose Francisco
- Vicent Llopis Pascual Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9748, L 7030, F 202, S 8, H V 157992, I/A 3 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-46
Apoderado
- Roca Serratosa Rafael
- Vicent Llopis Pascual Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6029, L 3335, F 174, S 8, H V 59309, I/A 12 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-46
Apoderado Solidario
- Roca Serratosa Rafael
- Vicent Llopis Pascual Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10043, L 7325, F 135, S 8, H V 168088, I/A 3 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-46
Empresa: DOLPHO SL
Liquidador Solidario
- Roca Serratosa Rafael
- Salom Urios Manuel
- Vicent Llopis Pascual Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6968, L 4271, F 76, S 8, H V 78993, I/A 8 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-46
Empresa: DOLPHO SL
Administrador Mancomunado
- Salom Urios Manuel
- Vicent Llopis Pascual Francisco
Liquidador Solidario
- Roca Serratosa Rafael
- Salom Urios Manuel
- Vicent Llopis Pascual Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6968, L 4271, F 76, S 8, H V 78993, I/A 8 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-46
Empresa: FRAYOLO SL
Administrador Unico
- Vicent Llopis Pascual Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5047, L 2355, F 27, S 8, H V 38095, I/A 6 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-46
Información de VICENT LLOPIS PASCUAL FRANCISCO
Mostramos los datos de VICENT LLOPIS PASCUAL FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICENT LLOPIS PASCUAL FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos