VIAR MATA MONICA ANGELA
Informe ejecutivo de VIAR MATA MONICA ANGELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIAR MATA MONICA ANGELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACROBAT MEDITERRANEA SL | Administrador Unico | 09/01/2014 | 16/01/2015 |
VINCULACIONES DE VIAR MATA MONICA ANGELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIAR MATA MONICA ANGELA
Empresa: ACROBAT MEDITERRANEA SL
Administrador Unico
- Viar Mata Monica Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5223, L 4130, F 143, S 8, H MA121249, I/A 3 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-29
Empresa: ACROBAT MEDITERRANEA SL
Administrador Unico
- Viar Mata Monica Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5223, L 4130, F 143, S 8, H MA121249, I/A 2 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-29
Información de VIAR MATA MONICA ANGELA
Mostramos los datos de VIAR MATA MONICA ANGELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIAR MATA MONICA ANGELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos