VIANA RIVERA IGNACIO MARIA
Informe ejecutivo de VIANA RIVERA IGNACIO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VIANA RIVERA IGNACIO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LASKER BUSINESS SL | Administrador Unico | 05/10/2015 | |
DIAMETRO PROYECTOS SL | Administrador Unico | 24/04/2013 | |
FLASH FINANCES SL | Administrador Unico | 24/04/2013 | |
SOCIEDAD DE IMPLANTACION Y METODOS DECO SL | Administrador Unico | 24/04/2013 | |
ENCUENTRA NEGOCIO SL | Administrador Unico | 16/04/2013 | |
LUKOVIT SL | Administrador Unico | 25/04/2012 |
VINCULACIONES DE VIANA RIVERA IGNACIO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIANA RIVERA IGNACIO MARIA
Empresa: LASKER BUSINESS SL
Administrador Unico
- Viana Rivera Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33655 , F 92, S 8, H M 605795, I/A 2 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
Administrador Unico
- Viana Rivera Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13216 , F 139, S 8, H M 213977, I/A 7 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-28
Empresa: FLASH FINANCES SL
Administrador Unico
- Viana Rivera Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17930 , F 22, S 8, H M 309602, I/A 5 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
Empresa: DIAMETRO PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Viana Rivera Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17955 , F 5, S 8, H M 310141, I/A 3 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
Empresa: ENCUENTRA NEGOCIO SL
Administrador Unico
- Viana Rivera Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30235 , F 12, S 8, H M 544184, I/A 2 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-28
Empresa: LUKOVIT SL
Administrador Unico
- Viana Rivera Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29866 , F 24, S 8, H M 537373, I/A 1 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-28
Información de VIANA RIVERA IGNACIO MARIA
Mostramos los datos de VIANA RIVERA IGNACIO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIANA RIVERA IGNACIO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos