VIAÑA GOMEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de VIAÑA GOMEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIAÑA GOMEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS LEGARVI SL | Administrador Unico | 29/10/2014 | |
MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS LEGARVI SL | Socio Unico | 29/10/2014 | |
PORTILLA & VIAÑA SL | Administrador Solidario | 22/02/2013 |
VINCULACIONES DE VIAÑA GOMEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIAÑA GOMEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: GAJANO 4 DIVISION INMOBILIARIA SL
Liquidador Solidario
- Serna Sanchez Mario
- Viaña Gomez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 864 , F 127, S 8, H S 17014, I/A 4 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-39
Empresa: GAJANO 4 DIVISION INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Serna Sanchez Mario
- Viaña Gomez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 864 , F 127, S 8, H S 17014, I/A 4 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-39
Socio Único
- Viaña Gomez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21105 , F 153, S 8, H M 374668, I/A 5 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-28
Administrador Unico
- Viaña Gomez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21105 , F 153, S 8, H M 374668, I/A 4 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-28
Administrador Solidario
- Legazpi Garcia Victoriano
- Viaña Gomez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21105 , F 153, S 8, H M 374668, I/A 4 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-28
Administrador Solidario
- Legazpi Garcia Victoriano
- Viaña Gomez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21105 , F 153, S 8, H M 374668, I/A 3 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-28
Empresa: PORTILLA & VIAÑA SL
Administrador Solidario
- Portilla Reventun Noelia
- Viaña Gomez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1047 , F 131, S 8, H S 27893, I/A 1 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-39
Información de VIAÑA GOMEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de VIAÑA GOMEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIAÑA GOMEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos