VIAMONTE TORTAJADA CARMEN
Informe ejecutivo de VIAMONTE TORTAJADA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIAMONTE TORTAJADA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS Y PRODUCCIONES EDITORIALES CYAN SA | Apoderado | 14/02/2024 | |
PROYECTOS Y PRODUCCIONES EDITORIALES CYAN SA | Administrador Solidario | 05/03/2012 | 11/01/2013 |
VINCULACIONES DE VIAMONTE TORTAJADA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIAMONTE TORTAJADA CARMEN
Apoderado
- Viamonte Tortajada Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7763 , F 76, S 8, H M 125473, I/A 16 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
Administrador Solidario
- Senen Garcia Javier
- Viamonte Tortajada Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7763 , F 73, S 8, H M 125473, I/A 10 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-28
Administrador Solidario
- Senen Garcia Javier
- Viamonte Tortajada Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7763 , F 73, S 8, H M 125473, I/A 9 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Información de VIAMONTE TORTAJADA CARMEN
Mostramos los datos de VIAMONTE TORTAJADA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIAMONTE TORTAJADA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos