VERVAAT PETRUS RUDOLF MARIA
Informe ejecutivo de VERVAAT PETRUS RUDOLF MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VERVAAT PETRUS RUDOLF MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRIST IBERIA SL | Consejero | 08/04/2024 | 10/04/2024 |
OBRIST IBERIA SL | Presidente | 10/04/2024 | 10/04/2024 |
RPC ENVASES SA | Consejero | 14/04/2014 | 11/03/2021 |
SAEPLAST SPAIN SA | Consejero Delegado Solidario | 12/04/2016 | 08/01/2021 |
SAEPLAST SPAIN SA | Presidente | 12/04/2016 | 08/01/2021 |
SAEPLAST SPAIN SA | Consejero | 12/04/2016 | 08/01/2021 |
BERRY SUPERFOS PAMPLONA SA | Consejero | 02/06/2016 | 31/01/2020 |
BERRY SUPERFOS PAMPLONA SA | Consejero | 11/04/2011 | 02/06/2016 |
VINCULACIONES DE VERVAAT PETRUS RUDOLF MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERVAAT PETRUS RUDOLF MARIA
Empresa: OBRIST IBERIA SL
Consejero
- Fouchet Regis
- Kesterton Simon John
- Mastral Garcia Antonio Daniel
- Vervaat Petrus Rudolf Maria
Presidente
- Vervaat Petrus Rudolf Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31505 , F 186, S 8, H M 388067, I/A 34 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-28
Empresa: OBRIST IBERIA SL
Presidente
- Vervaat Petrus Rudolf Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31505 , F 186, S 8, H M 388067, I/A 33 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-28
Empresa: OBRIST IBERIA SL
Consejero
- Doorenbosch Franciscus Lodewijk Paulus
- Kesterton Simon John
- Vervaat Petrus Rudolf Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31505 , F 185, S 8, H M 388067, I/A 32 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-28
Empresa: RPC ENVASES SA
Consejero
- Kesterton Simon John
- Vervaat Petrus Rudolf Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12655 , F 185, S 8, H M 36751, I/A 63 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Empresa: SAEPLAST SPAIN SA
Consejero Delegado Solidario
- Kesterton Simon John
- Vervaat Petrus Rudolf Maria
Consejero
- Kesterton Simon John
- Vervaat Petrus Rudolf Maria
Presidente
- Vervaat Petrus Rudolf Maria
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4186, L 4186, F 2, S 8, H PO 26977, I/A 21 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-36
Empresa: RPC SUPERFOS PAMPLONA SA
Consejero
- Kesterton Simon John
- Vervaat Petrus Rudolf Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 776 , F 102, S 8, H NA 1038, I/A 83 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-31
Empresa: RPC SUPERFOS PAMPLONA SA
Consejero
- Vervaat Petrus Rudolf Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 776 , F 101, S 8, H NA 1038, I/A 79 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Empresa: RPC SUPERFOS PAMPLONA SA
Consejero
- Vervaat Petrus Rudolf Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 776 , F 101, S 8, H NA 1038, I/A 79 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Empresa: PROMENS IBERIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Vervaat Petrus Rudolf Maria
Consejero
- Vervaat Petrus Rudolf Maria
Presidente
- Vervaat Petrus Rudolf Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543, L 2543, F 201, S 8, H PO 26977, I/A 15 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-36
Empresa: RPC ENVASES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12655 , F 182, S 8, H M 36751, I/A 57 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-28
VER MAS ACTOS
Información de VERVAAT PETRUS RUDOLF MARIA
Mostramos los datos de VERVAAT PETRUS RUDOLF MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERVAAT PETRUS RUDOLF MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos