VERGES VILAPLANA JOSE
Informe ejecutivo de VERGES VILAPLANA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE VERGES VILAPLANA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PETRES 2002 SA | Presidente | 29/10/2012 | 27/10/2015 |
PETRES 2002 SA | Consejero | 29/10/2012 | 27/10/2015 |
ABDUIT 2002 SICAV | Presidente | 24/07/2014 | 12/08/2015 |
ABDUIT 2002 SICAV | Consejero | 24/07/2014 | 12/08/2015 |
L'ALSINA GROSSA SL | REPR.143 RRM | 14/05/2015 | |
TECNICAS DE TRABAJO Y FORMACION SA | Administrador Solidario | 30/07/2014 | 06/05/2015 |
METODOS DE TRABAJO Y SELECCION SA | Administrador Unico | 28/06/2011 | 05/05/2015 |
VILARET 2002 SA | Administrador Solidario | 12/09/2014 | 05/05/2015 |
ILLES MENORCA ATLETICA SL | Administrador | 29/04/2015 | |
SERLIMA SA | Administrador Solidario | 06/10/2014 | 29/04/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VERGES VILAPLANA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERGES VILAPLANA JOSE
Empresa: PETRES 2002 SICAV
Consejero
- Verges Vilaplana Jose
Presidente
- Verges Vilaplana Jose
Secretario
- V. P. V.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32384 , F 112, S 8, H M 318352, I/A 20 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28
Empresa: ABDUIT 2002 SICAV
Consejero
- Verges Vilaplana Jose
Presidente
- Verges Vilaplana Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18437 , F 162, S 8, H M 320069, I/A 18 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-28
Empresa: L'ALSINA GROSSA SL
REPR.143 RRM
- Verges Vilaplana Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32872 , F 200, S 8, H B 220192, I/A 3 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
Empresa: VILARET 2002 SA
Administrador Solidario
- Verges Vilaplana Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6772 , F 206, S 8, H M 75223, I/A 33 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-28
Empresa: METODOS DE TRABAJO Y SELECCION SA
Administrador Unico
- Verges Vilaplana Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13077 , F 128, S 8, H M 211264, I/A 10 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-28
Empresa: TECNICAS DE TRABAJO Y FORMACION SA
Administrador Solidario
- Verges Vilaplana Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 82 , F 195, S 8, H IL 2473, I/A 13 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-35
Empresa: VERSATIL CAR SL
Administrador Solidario
- Verges Vilaplana Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22496 , F 148, S 8, H B 38025, I/A 7 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-08
Empresa: PROMOTORA MONTSERDA SL
Administrador
- Verges Vilaplana Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25111 , F 50, S 8, H B 83905, I/A 8 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-08
Empresa: SERLIMA SA
Administrador Solidario
- Verges Vilaplana Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25256 , F 43, S 8, H B 85422, I/A 23 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-08
Empresa: VERSATIL CAR SL
Administrador Solidario
- V. P. V.
- Verges Vilaplana Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22496 , F 148, S 8, H B 38025, I/A 6 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-08
VER MAS ACTOS
Información de VERGES VILAPLANA JOSE
Mostramos los datos de VERGES VILAPLANA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERGES VILAPLANA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos