VERGES BRU JOAN
Informe ejecutivo de VERGES BRU JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE VERGES BRU JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAUTA TECH INVEST I SCR DE REGIMEN COMUN SA | REPR.143 RRM | 19/08/2010 |
VINCULACIONES DE VERGES BRU JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERGES BRU JOAN
Empresa: BUSINESS IMPROVEMENT SL
Liquidador
- Verges Bru Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39230 , F 138, S 8, H B 204835, I/A 10 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-08
Empresa: BUSINESS IMPROVEMENT SL
Administrador Solidario
Liquidador
- Verges Bru Joan
REPR.143 RRM
- Ferrer Graupera Jaume
- Salamero Prat Maria Josefa
- Verges Bru Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39230 , F 138, S 8, H B 204835, I/A 10 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-08
Empresa: EIDUR I SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41470 , F 195, S 8, H B 335771, I/A 22 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-08
Empresa: EIDUR I SA
Administrador Mancomunado
- Verges Bru Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41470 , F 194, S 8, H B 335771, I/A 17 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-08
Empresa: EIDUR I SA
Administrador Mancomunado
- Verges Bru Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41470 , F 194, S 8, H B 335771, I/A 17 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-08
Empresa: NAUTA TECH INVEST I SCR SA
Consejero
- BUSINESS IMPROVEMENT SL
- CAPITAL TECHNOLOGIES INVESTMENTS SA
- DALIX SL
- DOMASA INVERSIONES SL
- GAKUSEI SL
- INVERNAUTA 2006 SL
- JORDI VIÑAS INVESTMENTS SL
- KRAMINK SL
- MILTON 2000 INVESTMENTS SL
- NOVA COPORACION INMOBILIARIA TR SL
- ONE2ONE MARKETING SL
- UNIVERSAL DE PANADERIA Y BOLLERIA SL
- WINDY PASS SL
- XR ASSETS & INVESTMENTS SL
Entidad Depositaria
Presidente
REPR.143 RRM
- Costafreda Gimeno Albert
- Guerrero Gilabert Juan Ignacio
- Ingla Mas Marc
- Jofre Arajol Jordi
- Mercade Vila Ignacio
- Pujol Chimeno Juan Eusebio
- Rafart Vicent Marcel
- Ros Gener Manuel
- Rubio Planellas Xavier
- Sanchez Jimenez Daniel
- Soriano Compte Ferran
- Tortajada Rodes Carlos
- Verges Bru Joan
- Viñas Bricalls Jordi
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45267 , F 24, S 8, H B 296291, I/A 39 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-08
Empresa: UBEDA PROJECTS SL
Administrador Mancomunado
- Carreras Estalella Antoni
- Verges Bru Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34812 , F 35, S 8, H B 250795, I/A 8 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-08
Empresa: PROMOMED RESIDENCIAL MEDITERRANEO SA
Consejero Delegado
- Mascarell Sanchis Francisco Javier
- Verges Bru Joan
Consejero
- Mascarell Sanchis Francisco Javier
- Rubio Planellas Javier
- Verges Bru Joan
Presidente
- Verges Bru Joan
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41628 , F 167, S 8, H B 310524, I/A 24 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-08
Empresa: BANCO INVERSIS SA
Consejero
- Verges Bru Joan
Miem.Com.Ej.
- Verges Bru Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29816 , F 214, S 8, H M 291233, I/A 188 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28
Empresa: VIKING MUSIC PUBLISHING ESPAÑA SA
Liquidador
- Verges Bru Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29614 , F 199, S 8, H B 157184, I/A 8 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-08
VER MAS ACTOS
Información de VERGES BRU JOAN
Mostramos los datos de VERGES BRU JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERGES BRU JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos