VERGARA GONZALEZ JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de VERGARA GONZALEZ JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VERGARA GONZALEZ JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTAJES Y LOGISTICA DEL NORTE SL | Apoderado | 12/07/2010 |
VINCULACIONES DE VERGARA GONZALEZ JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERGARA GONZALEZ JOSE CARLOS
Empresa: MONTAJES Y LOGISTICA DEL NORTE SL
Administrador Unico
- Vergara Gonzalez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5239 , F 33, S 8, H BI 49828, I/A 8 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-48
Empresa: MONTAJES Y LOGISTICA DEL NORTE SL
Administrador Unico
- Vergara Gonzalez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4850 , F 62, S 8, H BI 49828, I/A 4 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-48
Empresa: MONTAJES Y LOGISTICA DEL NORTE SL
Socio Único
- Vergara Gonzalez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4850 , F 62, S 8, H BI 49828, I/A 3 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-48
Empresa: SELIOS 2002 SL
Administrador Solidario
- Bombin Arceo Maria Elisa
- Vergara Gonzalez Jose Carlos
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3895 , F 64, S 8, H BI 27543, I/A 4 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-48
Administrador Suplente
- Vergara Gonzalez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4828 , F 115, S 8, H BI 49169, I/A 2 (02/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-48
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS GALLARTA SL
Administrador Unico
- Vergara Gonzalez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4726 , F 87, S 8, H BI 46965, I/A 2 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-48
Empresa: MONTAJES Y LOGISTICA DEL NORTE SL
Apoderado
- Vergara Gonzalez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4850 , F 60, S 8, H BI 49828, I/A 2 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-147-48
Información de VERGARA GONZALEZ JOSE CARLOS
Mostramos los datos de VERGARA GONZALEZ JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERGARA GONZALEZ JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos