VERGARA GONZALEZ GUILLERMO
Informe ejecutivo de VERGARA GONZALEZ GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VERGARA GONZALEZ GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUSERVALTE SL | Socio Unico | 28/02/2014 | |
LUSERVALTE SL | Administrador Unico | 28/02/2014 | |
BARRACKS MARINE SL | Administrador Unico | 27/09/2013 | |
BERROZPE CONSULTING SL | Administrador Unico | 13/12/2012 | |
GAMA BLANCA FACTORY SL | Administrador Unico | 11/06/2009 |
VINCULACIONES DE VERGARA GONZALEZ GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERGARA GONZALEZ GUILLERMO
Empresa: MERTINGEN CORPORATION SL
Administrador Unico
Representante
- Vergara Gonzalez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23913 , F 16, S 8, H M 429339, I/A 6 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28
Empresa: LUSERVALTE SL
Administrador Unico
- Vergara Gonzalez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3316 , F 43, S 8, H TF 53246, I/A 1 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-38
Empresa: LUSERVALTE SL
Socio Único
- Vergara Gonzalez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3316 , F 43, S 8, H TF 53246, I/A 1 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-38
Empresa: BARRACKS MARINE SL
Administrador Unico
- Vergara Gonzalez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31336 , F 142, S 8, H M 564079, I/A 2 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-28
Empresa: ALBORADA BEACH CLUB SL
Administrador Unico
- Vergara Gonzalez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430 , F 94, S 8, H NA 28416, I/A 4 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-31
Administrador Unico
- Vergara Gonzalez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430 , F 94, S 8, H NA 28416, I/A 3 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-31
Empresa: MERTINGEN CORPORATION SL
Administrador Unico
Representante
- Vergara Gonzalez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23913 , F 14, S 8, H M 429339, I/A 4 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Empresa: BERROZPE CONSULTING SL
Administrador Unico
- Vergara Gonzalez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16440 , F 147, S 8, H M 279663, I/A 4 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-28
Empresa: SARPRIX SL
Administrador Solidario
- Vergara Gonzalez Guillermo
- Vergara Perez Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13470 , F 225, S 8, H M 14187, I/A C (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
Empresa: GAMA BLANCA FACTORY SL
Administrador Unico
- Vergara Gonzalez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714, L 542, F 75, S 8, H CC 9063, I/A 2 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-10
Información de VERGARA GONZALEZ GUILLERMO
Mostramos los datos de VERGARA GONZALEZ GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERGARA GONZALEZ GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos