VERGARA GONZALEZ CARLOS FELIPE
Informe ejecutivo de VERGARA GONZALEZ CARLOS FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VERGARA GONZALEZ CARLOS FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TU CLINICA DE PSICOLOGIA SL | Administrador Unico | 27/07/2023 | |
DEALERS EUROPEAN DESIGN SL | Administrador Unico | 19/06/2023 | |
LAGASCA 104 SL | Administrador Unico | 15/01/2020 | |
LAGASCA 104 SL | Apoderado | 05/07/2017 |
VINCULACIONES DE VERGARA GONZALEZ CARLOS FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERGARA GONZALEZ CARLOS FELIPE
Empresa: TU CLINICA DE PSICOLOGIA SL
Administrador Unico
- Vergara Gonzalez Carlos Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45576 , F 21, S 8, H M 801554, I/A 1 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: DEALERS EUROPEAN DESIGN SL
Administrador Unico
- Vergara Gonzalez Carlos Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21666 , F 53, S 8, H M 385784, I/A 6 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-28
Empresa: DEALERS EUROPEAN DESIGN SL
Administrador Unico
- Vergara Gonzalez Carlos Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21666 , F 52, S 8, H M 385784, I/A 5 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: DEALERS EUROPEAN DESIGN SL
Administrador Unico
- Vergara Gonzalez Carlos Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21666 , F 52, S 8, H M 385784, I/A 2 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Empresa: LAGASCA 104 SL
Administrador Unico
- Vergara Gonzalez Carlos Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33126 , F 186, S 8, H M 596183, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Empresa: LAGASCA 104 SL
Apoderado
- Vergara Gonzalez Carlos Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33126 , F 184, S 8, H M 596183, I/A 2 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-28
Información de VERGARA GONZALEZ CARLOS FELIPE
Mostramos los datos de VERGARA GONZALEZ CARLOS FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERGARA GONZALEZ CARLOS FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos