VERGARA COLLADO MERCEDES
Informe ejecutivo de VERGARA COLLADO MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VERGARA COLLADO MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SESAME LABS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2023 |
VINCULACIONES DE VERGARA COLLADO MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERGARA COLLADO MERCEDES
Empresa: SESAME LABS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castillo Fauli Maria Jose
- Vergara Collado Mercedes
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9938, L 7220, F 147, S 8, H V 164478, I/A 14 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-46
Empresa: SESAME LABS SL
Apoderado
- Vergara Collado Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9938, L 7220, F 147, S 8, H V 164478, I/A 14 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-46
Empresa: FLYWIRE SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Vergara Collado Mercedes
Apoderado
- Vergara Collado Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9154, L 6437, F 56, S 8, H V 137885, I/A 14 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-46
Empresa: FLYWIRE SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Peacock John Wesley
- Vergara Collado Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9154, L 6437, F 55, S 8, H V 137885, I/A 11 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-46
Empresa: FLYWIRE SPAIN SL
Apoderado
- Tello Yera Maria Del Mar
- Vergara Collado Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9154, L 6437, F 54, S 8, H V 137885, I/A 9 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-46
Información de VERGARA COLLADO MERCEDES
Mostramos los datos de VERGARA COLLADO MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERGARA COLLADO MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos