VERGARA CASTRO SERGIO
Informe ejecutivo de VERGARA CASTRO SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VERGARA CASTRO SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERSE MOTOR SL | Administrador Solidario | 14/06/2023 |
VINCULACIONES DE VERGARA CASTRO SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERGARA CASTRO SERGIO
Empresa: VERSE LUX SL
Liquidador
- Vergara Castro Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 811191, I/A 2 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Empresa: VERSE LUX SL
Administrador Solidario
- De La Riva Martinez Mario
- Gomez Maroto Jose-luis
- Vergara Castro Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 811191, I/A 2 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-28
Empresa: VERSE LUX SL
Administrador Solidario
- De La Riva Martinez Mario
- Gomez Maroto Jose-luis
- Vergara Castro Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46176 , F 100, S 8, H M 811191, I/A 1 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: VERSE MOTOR SL
Administrador Solidario
- Gomez Maroto Jose-luis
- Vergara Castro Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44303 , F 89, S 8, H M 780947, I/A 2 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Información de VERGARA CASTRO SERGIO
Mostramos los datos de VERGARA CASTRO SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERGARA CASTRO SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos