VERGARA ASENSIO ANGEL
Informe ejecutivo de VERGARA ASENSIO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VERGARA ASENSIO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEHESA DE AZCARATE SL | Administrador Unico | 05/01/2023 | |
MADRID 20 SA | Consejero | 30/07/2021 | |
GEOSOL INSTALACIONES SL | Administrador Solidario | 18/02/2010 |
VINCULACIONES DE VERGARA ASENSIO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERGARA ASENSIO ANGEL
Empresa: GRUPO VERMA 27 SL
Administrador Solidario
- Castro Gonzalez Rafael Enrique
- Vergara Asensio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 794741, I/A 4 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: GRUPO VERMA 27 SL
Administrador Solidario
- Matas Arriaga Raul
- Vergara Asensio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45164 , F 3, S 8, H M 794741, I/A 3 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-28
Empresa: DEHESA DE AZCARATE SL
Administrador Unico
- Vergara Asensio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13668 , F 65, S 8, H M 222672, I/A 6 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Empresa: MADRID 20 SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Vergara Asensio Angel
- Vergara Gonzalez Pilar
- Vergara Mañeru Juan Ignacio
- Vergara Perez Juan Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 723 , F 63, S 8, H M 10918, I/A 8 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: MADRID 20 SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 723 , F 63, S 8, H M 10918, I/A 8 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: GEOSOL INSTALACIONES SL
Administrador Solidario
- Arellano Maroto Jorge
- Vergara Asensio Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23247 , F 52, S 8, H M 416687, I/A 2 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-28
Información de VERGARA ASENSIO ANGEL
Mostramos los datos de VERGARA ASENSIO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERGARA ASENSIO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos