VEREA CALDERON ISABEL MARIA
Informe ejecutivo de VEREA CALDERON ISABEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VEREA CALDERON ISABEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES CORTES LAZO SL | Apoderado | 24/02/2015 |
VINCULACIONES DE VEREA CALDERON ISABEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEREA CALDERON ISABEL MARIA
Empresa: AQUAVITA LEVANTINA SL
Apoderado
- Verea Calderon Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4683, L 3591, F 187, S 8, H MA102710, I/A 4 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-29
Empresa: TRANSLOGISTICA PRIETO SL
Liquidador
- Verea Calderon Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4579, L 3487, F 21, S 8, H MA 99305, I/A 3 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-29
Empresa: TRANSLOGISTICA PRIETO SL
Administrador Unico
- Verea Calderon Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4579, L 3487, F 21, S 8, H MA 99305, I/A 3 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-29
Empresa: MERCAUTO CARROCERIA DEL AUTOMOVIL SL
Liquidador
- Verea Calderon Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935, L 1848, F 175, S 8, H MA 53013, I/A 2 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-29
Empresa: MERCAUTO CARROCERIA DEL AUTOMOVIL SL
Administrador Unico
- Verea Calderon Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935, L 1848, F 175, S 8, H MA 53013, I/A 2 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-29
Empresa: GRUAS ANDAMAR SL
Administrador Unico
Apoderado
- Verea Calderon Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4048, L 2959, F 105, S 8, H MA 84178, I/A 5 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-29
Empresa: AQUAVITA LEVANTINA SL
Administrador Unico
Apoderado
- Verea Calderon Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4683, L 3591, F 185, S 8, H MA102710, I/A 3 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-29
Empresa: AQUAVITA LEVANTINA SL
Administrador Unico
- Verea Calderon Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4683, L 3591, F 185, S 8, H MA102710, I/A 3 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-29
Empresa: DURAN Y BANDERA SL
Administrador Unico
- Verea Calderon Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4381, L 3290, F 148, S 8, H MA 93547, I/A 4 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-29
Empresa: DURAN Y BANDERA SL
Administrador Unico
- Verea Calderon Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4381, L 3290, F 147, S 8, H MA 93547, I/A 2 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-29
VER MAS ACTOS
Información de VEREA CALDERON ISABEL MARIA
Mostramos los datos de VEREA CALDERON ISABEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEREA CALDERON ISABEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos