VERDURA VIÑAS ALVARO
Informe ejecutivo de VERDURA VIÑAS ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VERDURA VIÑAS ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANRECO 2020 SL | Administrador Unico | 12/06/2020 | |
EFICOOK SLL | Administrador Mancomunado | 27/07/2017 | |
FLUJO BCN CONSULTORIA ENERGETICA SL | Administrador Unico | 09/01/2013 |
VINCULACIONES DE VERDURA VIÑAS ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERDURA VIÑAS ALVARO
Empresa: MANRECO 2020 SL
Administrador Unico
- Verdura Viñas Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47184 , F 96, S 8, H B 543996, I/A 2 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-08
Empresa: MANRECO 2020 SL
Administrador Solidario
- Alex Xavier Fajardo Chogllo
- Verdura Viñas Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47184 , F 96, S 8, H B 543996, I/A 2 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-08
Empresa: MANRECO 2020 SL
Administrador Solidario
- Alex Xavier Fajardo Chogllo
- Verdura Viñas Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47184 , F 96, S 8, H B 543996, I/A 1 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-08
Empresa: EFICOOK SLL
Administrador Mancomunado
- Mas Vela Pol Samuel
- Verdura Viñas Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46041 , F 211, S 8, H B 507619, I/A 1 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-08
Empresa: FLUJO BCN CONSULTORIA ENERGETICA SL
Administrador Unico
- Verdura Viñas Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43539 , F 146, S 8, H B 431785, I/A 1 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Información de VERDURA VIÑAS ALVARO
Mostramos los datos de VERDURA VIÑAS ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERDURA VIÑAS ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos